ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL | Administrador Solidario | 24/01/2019 | 29/12/2022 |
RVIVE ASESORAMIENTO ARQUITECTONICO SL | Administrador Solidario | 28/11/2019 | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 214, S 8, H SS 42307, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 212, S 8, H SS 42307, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 104, S 8, H SS 39730, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Información de ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECHEVERRIA JARDIM MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos