ACOSTA SANCHEZ AMALIA
Informe ejecutivo de ACOSTA SANCHEZ AMALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACOSTA SANCHEZ AMALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL | Administrador Solidario | 24/01/2019 | 29/12/2022 |
APLICACIONES AVANZADAS EN ARQUITECTURA SL | Liquidador | 29/12/2022 | 29/12/2022 |
RVIVE ASESORAMIENTO ARQUITECTONICO SL | Administrador Solidario | 28/11/2019 | 03/12/2020 |
RVIVE ASESORAMIENTO ARQUITECTONICO SL | Liquidador | 03/12/2020 | 03/12/2020 |
VINCULACIONES DE ACOSTA SANCHEZ AMALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA SANCHEZ AMALIA
Liquidador
- Acosta Sanchez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Liquidador
- Acosta Sanchez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 105, S 8, H SS 39730, I/A 4 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Liquidador
- Acosta Sanchez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 214, S 8, H SS 42307, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Liquidador
- Acosta Sanchez Amalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 214, S 8, H SS 42307, I/A 2 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 212, S 8, H SS 42307, I/A 1 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
Administrador Solidario
- Acosta Sanchez Amalia
- Echeverria Jardim Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2810 , F 104, S 8, H SS 39730, I/A 2 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-20
Información de ACOSTA SANCHEZ AMALIA
Mostramos los datos de ACOSTA SANCHEZ AMALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA SANCHEZ AMALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos