ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL
CIF B63375836
Actividad Actividades veterinarias
Nombres Anteriores
- ARVIVET VETERINARIS SL
- ARVIVET VETERINARIS SLP
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andersson Emma Helene | Apoderado | 27/10/2023 | |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Administrador Unico | 16/06/2020 | 27/10/2023 |
Arus Marti Josep | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
Arus Marti Josep | Apoderado | 27/10/2023 | |
Emma Helene Andersson | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
Emma Helene Andersson | Apoderado Mancomunado | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado | 27/10/2023 | |
Oskar Nikolaus Grip | Apoderado Mancomunado | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
Oskar Nikolaus Grip | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
Perez Sanz Jesus Alberto | Apoderado | 27/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 54, S 8, H M 797590, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 54, S 8, H M 797590, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 54, S 8, H M 797590, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 54, S 8, H M 797590, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 88 1 D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45340 , F 53, S 8, H M 797590, I/A 2 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46941 , F 164, S 8, H B 283319, I/A 7 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46941 , F 164, S 8, H B 283319, I/A 7 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46941 , F 163, S 8, H B 283319, I/A 6 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36277 , F 86, S 8, H B 283319, I/A 5 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: ARVIVET VETERINARIS SLP
- LA MEDIACION E INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS VETERINARIOS DE TODO TIPO, Y EN ESPECIAL, LA MEDIACION E INTERMEDIACION EN SERVICIOS DE TRAUMATOLOGIA Y DERMATOLOGIA, ASI COMO LA MEDIACION E INTERMEDIACION EN LA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36277 , F 83, S 8, H B 283319, I/A 4 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-08