MERLE FARINOS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de MERLE FARINOS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 40
Empresas inactivas: 37
CARGOS DE MERLE FARINOS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Apoderado Solidario | 30/10/2023 | |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Administrador Mancomunado | 01/02/2019 |
VINCULACIONES DE MERLE FARINOS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERLE FARINOS JOSE MARIA
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 811525, I/A 3 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-28
Empresa: CLINICA VETERINARIA CRUZ VERDE SL
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 208, S 8, H CR 12247, I/A 13 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-13
Empresa: ANICURA SPAIN HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Andersson Emma Helene
- Grip Oskar Nikolaus
- Merle Farinos Jose Maria
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Apoderado Solidario
Apoderado
- Cabrera Simon Maria Jose
- Grip Oskar Nikolaus
- Merle Farinos Jose Maria
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
- Ruiz San Juan Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 97, S 8, H M 675553, I/A 47 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-28
Empresa: ANICURA SPAIN HOLDING SL
Apoderado Solidario
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45910 , F 52, S 8, H M 675553, I/A 18 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-212-28
Empresa: GOLDCUP 10 SL
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40496 , F 100, S 8, H M 718954, I/A 2 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45781 , F 175, S 8, H M 804723, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40472 , F 189, S 8, H M 718587, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45820 , F 93, S 8, H M 805306, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45783 , F 32, S 8, H M 804750, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
- Merle Farinos Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45756 , F 92, S 8, H M 804289, I/A 3 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
VER MAS ACTOS
Información de MERLE FARINOS JOSE MARIA
Mostramos los datos de MERLE FARINOS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERLE FARINOS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos