EMMA HELENE ANDERSSON
Informe ejecutivo de EMMA HELENE ANDERSSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE EMMA HELENE ANDERSSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
ANICURA VETS CENTRES VETERINARIS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/05/2020 | 27/10/2023 |
ANICURA VETS CENTRES VETERINARIS SL | Apoderado Mancomunado | 27/05/2020 | 27/10/2023 |
ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2019 | 27/10/2023 |
ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2021 | 14/06/2021 |
ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL | Apoderado Mancomunado | 13/01/2021 | 14/06/2021 |
VINCULACIONES DE EMMA HELENE ANDERSSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EMMA HELENE ANDERSSON
Empresa: ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
Apoderado Mancomunado
- Closa Boixeda Josep Maria
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 13, S 8, H B 30991, I/A 28 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesua Alberto
- Real Martinez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 136, S 8, H B 30991, I/A 24 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
Apoderado Mancomunado
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 134, S 8, H B 30991, I/A 23 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: ANICURA VETS CENTRES VETERINARIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47313 , F 11, S 8, H B 150924, I/A 8 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: ANICURA VETS CENTRES VETERINARIS SL
Apoderado Mancomunado
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29442 , F 157, S 8, H B 150924, I/A 7 (27/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-106-08
Empresa: ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46941 , F 163, S 8, H B 283319, I/A 6 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Empresa: ANICURA ARVIVET VETERINARIS SL
Apoderado Mancomunado
- Emma Helene Andersson
- Oskar Nikolaus Grip
- Perez Sanz Jesus Alberto
- Real Martinez Veronica
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36277 , F 86, S 8, H B 283319, I/A 5 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-08
Información de EMMA HELENE ANDERSSON
Mostramos los datos de EMMA HELENE ANDERSSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EMMA HELENE ANDERSSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos