ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez de Balboa, 88
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
CIF B58606906
Capital Social 32815.26 Euros
Actividad Actividades veterinarias
Nombres Anteriores
- ARS VETERINARIA SLP
- ARS VETERINARIA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Mir Marta | Apoderado | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
ANICURA SPAIN HOLDING SL | Administrador Unico | 25/01/2021 | 27/10/2023 |
Closa Boixeda Jose Maria | Apoderado | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
Font Utset Artur | Apoderado | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
Grip Oskar Nikolaus | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 | |
Mascort Boixeda Juan Maria | Apoderado | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
Oskar Nikolaus Grip | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2021 | 27/10/2023 |
Perez Sanz Jesua Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2021 | 27/10/2023 |
Perez Sanz Jesus Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/10/2023 | |
Perez Sanz Jesus Alberto | Apoderado | 25/10/2023 | 27/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANICURA ARS HOSPITAL VETERINARI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 49, S 8, H M 806449, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 49, S 8, H M 806449, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 49, S 8, H M 806449, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 49, S 8, H M 806449, I/A 5 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-211-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 49, S 8, H M 806449, I/A 4 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 47, S 8, H M 806449, I/A 3 (25/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 88 - PLANTA 1 PUERTA D (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45888 , F 46, S 8, H M 806449, I/A 2 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47817 , F 14, S 8, H B 30991, I/A 32 (12/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48174 , F 101, S 8, H B 30991, I/A 31 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
- En el BORME no.13/2021 y con referencia 27749 SE COMETIO ERROR EN EL NOMBRE DEL APODERADO NOMBRADO SEÑOR PEREZ SANZ, SIENDO SU IDENTIDAD CORRECTA DON JESUS ALBERTO PEREZ SANZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46767 , F 136, S 8, H B 30991, I/A 24 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2022-109-08