ANDROMEDA CAPMAN PROPIEDAD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 171
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ANDROMEDA CAPMAN PROPIEDAD SL
CIF B82881178
Actividad Actividades hospitalarias
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ANDROMEDA CAPMAN PROPIEDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANDROMEDA CAPMAN PROPIEDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anthony Patrick Halligan | Vicepresidente | 18/06/2010 | 20/02/2017 |
Anthony Patrick Halligan | Consejero | 18/06/2010 | 20/02/2017 |
Aref H Lahham | Apoderado | 20/02/2017 | |
Garcia Muñoz Natalia | Apoderado | 20/02/2017 | |
Ian Andrew Sanford | Apoderado | 20/02/2017 | |
Martinez Perez-osuna Federico | Apoderado | 20/02/2017 | |
Ochoa Gomez Blanca | Apoderado | 20/02/2017 | |
Olivier Maurice Henri De Nervaux De Mezieres De Lo | Secretario | 20/02/2017 | |
Olivier Maurice Henri De Nervaux De Mezieres De Lo | Consejero | 20/02/2017 | |
Olivier Maurice Henri De Nervaux De Mezieres De Lo | Consejero Delegado | 20/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ANDROMEDA CAPMAN PROPIEDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 10, S 8, H B 304246, I/A 15 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 10, S 8, H B 304246, I/A 15 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 10, S 8, H B 304246, I/A 15 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
- Sociedades absorbidas: CANOPUS CAPMAN HOLDING SL
- Sociedades absorbidas: CANOPUS CAPMAN PROPIEDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 7, S 8, H B 304246, I/A 14 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: ORION HOLDING SPAIN BV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 7, S 8, H B 304246, I/A 13 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 7, S 8, H B 304246, I/A 12 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 6, S 8, H B 304246, I/A 11 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37246 , F 6, S 8, H B 304246, I/A 11 (18/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-08