CANOPUS CAPMAN HOLDING SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CANOPUS CAPMAN HOLDING SL
CIF B82851163
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Roberto Patricio Roca Mendenhall
VINCULACIONES DE CANOPUS CAPMAN HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANOPUS CAPMAN HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anthony Patrick Halligan | Vicepresidente | 07/06/2010 | 06/03/2014 |
Anthony Patrick Halligan | Consejero | 07/06/2010 | 06/03/2014 |
Roberto Patricio Roca Mendenhall | Presidente | 07/06/2010 | 06/03/2014 |
Roberto Patricio Roca Mendenhall | Consejero | 07/06/2010 | 06/03/2014 |
Aref Hisham Lahham | Presidente | 07/06/2010 | |
Aref Hisham Lahham | Consejero | 07/06/2010 | |
Marc Bernard Angelier | Vicepresidente | 07/06/2010 | |
Marc Bernard Angelier | Consejero | 07/06/2010 |
ACTOS BORME DE CANOPUS CAPMAN HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37235 , F 171, S 8, H B 303872, I/A 14 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37235 , F 170, S 8, H B 303872, I/A 13 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37235 , F 170, S 8, H B 303872, I/A 13 (07/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-114-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08