CANOPUS CAPMAN PROPIEDAD SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CANOPUS CAPMAN PROPIEDAD SL
CIF B82881160
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.oriongroup.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Roberto Patricio Roca Mendenhall
VINCULACIONES DE CANOPUS CAPMAN PROPIEDAD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CANOPUS CAPMAN PROPIEDAD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Anthony Patrick Halligan | Vicepresidente | 11/06/2010 | 06/03/2014 |
Anthony Patrick Halligan | Consejero | 11/06/2010 | 06/03/2014 |
Roberto Patricio Roca Mendenhall | Presidente | 11/06/2010 | 06/03/2014 |
Roberto Patricio Roca Mendenhall | Consejero | 11/06/2010 | 06/03/2014 |
Aref Hisham Lahham | Presidente | 11/06/2010 | |
Aref Hisham Lahham | Consejero | 11/06/2010 | |
Marc Bernard Angelier | Vicepresidente | 11/06/2010 | |
Marc Bernard Angelier | Consejero | 11/06/2010 |
ACTOS BORME DE CANOPUS CAPMAN PROPIEDAD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37267 , F 182, S 8, H B 305170, I/A 14 (06/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-51-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37267 , F 181, S 8, H B 305170, I/A 13 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-08
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37267 , F 181, S 8, H B 305170, I/A 13 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-185-08