ANCLAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ANCLAR SL
CIF B59450890
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ANCLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ANCLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carulla Macaya Ana | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 24/08/2015 |
Carulla Macaya Ana | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 24/08/2015 |
Carulla Macaya Pablo | REPR.143 RRM | 31/12/2013 | 24/08/2015 |
JUAPA SL | Administrador Unico | 24/08/2015 | |
JUAPA SL | Liquidador | 24/08/2015 | 24/08/2015 |
JUAPA SL | Administrador Unico | 14/05/2009 | 15/07/2015 |
Macaya Santos De Lamadrid Montserrat | REPR.143 RRM | 14/05/2009 | 31/12/2013 |
Macaya Santos De Lamadrid Montserrat | Administrador Solidario | 14/05/2009 | |
Masferrer Solduga Antonio | Administrador Solidario | 14/05/2009 |
ACTOS BORME DE ANCLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 175, S 8, H B 6482, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 175, S 8, H B 6482, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 175, S 8, H B 6482, I/A 13 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 175, S 8, H B 6482, I/A 12 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 174, S 8, H B 6482, I/A 11 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 174, S 8, H B 6482, I/A 10 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 174, S 8, H B 6482, I/A 10 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08