JUAPA SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social JUAPA SL
CIF B59450833
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE JUAPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE JUAPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carulla Macaya Ana | Liquidador | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Ana | Presidente | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Ana | Consejero | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Juan | Liquidador | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Juan | Vicepresidente | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Juan | Consejero | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Pablo | Liquidador | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Pablo | Secretario | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
Carulla Macaya Pablo | Consejero | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
Masferrer Macaya Clara | Liquidador | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE JUAPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 8 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 8 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 8 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 7 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 7 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-182-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.9.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL CARGO DE ADMINISTRADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 6 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 6 (02/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-132-08