CARULLA MACAYA ANA
Informe ejecutivo de CARULLA MACAYA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CARULLA MACAYA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANCLAR SL | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 24/08/2015 |
ANCLAR SL | Apoderado Solidario | 14/01/2015 | 24/08/2015 |
JUAPA SL | Liquidador | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
JUAPA SL | Presidente | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
JUAPA SL | Consejero | 31/12/2013 | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE CARULLA MACAYA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CARULLA MACAYA ANA
Empresa: JUAPA SL
Liquidador
- Carulla Macaya Ana
- Carulla Macaya Juan
- Carulla Macaya Pablo
- Masferrer Macaya Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 8 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: JUAPA SL
Consejero
- Carulla Macaya Ana
- Carulla Macaya Juan
- Carulla Macaya Pablo
- Masferrer Macaya Clara
Liquidador
- Carulla Macaya Ana
- Carulla Macaya Juan
- Carulla Macaya Pablo
- Masferrer Macaya Clara
Presidente
- Carulla Macaya Ana
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 8 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: ANCLAR SL
Apoderado Solidario
- Carulla Macaya Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 175, S 8, H B 6482, I/A 12 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-08
Empresa: ANCLAR SL
Apoderado Solidario
- Carulla Macaya Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 174, S 8, H B 6482, I/A 11 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
Empresa: JUAPA SL
Consejero
- Carulla Macaya Ana
- Carulla Macaya Juan
- Carulla Macaya Pablo
- Masferrer Macaya Clara
Presidente
- Carulla Macaya Ana
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20488 , F 99, S 8, H B 6472, I/A 7 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-08
Información de CARULLA MACAYA ANA
Mostramos los datos de CARULLA MACAYA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CARULLA MACAYA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos