AMAR DISEÑO CREATIVO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Transversal 2, 7
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social AMAR DISEÑO CREATIVO SL
CIF B86706777
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 28/02/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE AMAR DISEÑO CREATIVO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AMAR DISEÑO CREATIVO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coderque Fernandez Marta | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 31/03/2017 |
De Diego Cabrera Amparo | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 31/03/2017 |
Negueruela Tremiño Antonio | Liquidador | 31/03/2017 | 31/03/2017 |
Negueruela Tremiño Antonio Manuel | Administrador Solidario | 14/10/2015 | 31/03/2017 |
De Diego Cabrera Amparo | Administrador Mancomunado | 08/05/2013 | 14/10/2015 |
Negueruela Tremiño Antonio | Administrador Mancomunado | 08/05/2013 | 14/10/2015 |
ACTOS BORME DE AMAR DISEÑO CREATIVO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 50, S 8, H M 558455, I/A 1 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Dirección:C/ TRANSVERSAL 7 9 (POZUELO DE ALARCON)
Comienzo de operaciones:28/02/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Compraventa, comercialización, importación y exportación en general de artículos de bisutería, joyería y amuletos. Así como la adquisición, explotación y enajenación de bienes inmuebles. Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad, total o parcialmente,..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 50, S 8, H M 558455, I/A 1 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28