NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO
Informe ejecutivo de NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAR DISEÑO CREATIVO SL | Liquidador | 31/03/2017 | 31/03/2017 |
AMAR DISEÑO CREATIVO SL | Administrador Mancomunado | 08/05/2013 | 14/10/2015 |
ANTONIO NEGUERUELA SA | Consejero Delegado Solidario | 26/03/2015 | |
ANTONIO NEGUERUELA SA | Secretario | 26/03/2015 | |
ANTONIO NEGUERUELA SA | Consejero | 26/03/2015 |
VINCULACIONES DE NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO
Empresa: AMAR DISEÑO CREATIVO SL
Liquidador
- Negueruela Tremiño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-28
Empresa: AMAR DISEÑO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Cabrera Amparo
- Negueruela Tremiño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 52, S 8, H M 558455, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Empresa: ANTONIO NEGUERUELA SA
Consejero Delegado Solidario
- Negueruela Tremiño Antonio
- Tremiño Alonso Maria Del Pilar
Consejero
- Lopez Recio Jose Luis
- Negueruela Tremiño Antonio
- Tremiño Alonso Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Negueruela Tremiño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9103 , F 204, S 8, H M 146492, I/A 18 (26/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-65-28
Empresa: AMAR DISEÑO CREATIVO SL
Administrador Mancomunado
- De Diego Cabrera Amparo
- Negueruela Tremiño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31025 , F 50, S 8, H M 558455, I/A 1 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28
Información de NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO
Mostramos los datos de NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NEGUERUELA TREMIÑO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos