ALUGOM MURCIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social ALUGOM MURCIA SL
CIF B30280705
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Página Web www.alugom.com
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALUGOM MURCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALUGOM MURCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alejandro Lucas Feijoo | Administrador Mancomunado | 12/09/2012 | 10/02/2016 |
Francisco Guardia Gallego | Administrador Mancomunado | 12/09/2012 | 10/02/2016 |
Alberto Lucas Feijoo | Consejero | 12/09/2012 | |
Alejandro Lucas Feijoo | Secretario | 12/09/2012 | |
Alejandro Lucas Feijoo | Consejero | 12/09/2012 | |
Alejandro Lucas Feijoo | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
Amara Lucas Feijoo | Presidente | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
Amara Lucas Feijoo | Consejero | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
Francisco Guardia Gallego | Consejero | 12/09/2012 | |
Francisco Guardia Gallego | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALUGOM MURCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 16 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 16 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 15 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 15 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 15 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30