JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO
Informe ejecutivo de JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUGOM LORCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2019 | |
ALUGOM MURCIA SL | Consejero | 12/09/2012 | |
ALUGOM LORCA SL | Consejero | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
VINCULACIONES DE JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Guardia Gallego
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
- Maria Amara Lucas Feijoo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 11 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-30
Empresa: ALUGOM MURCIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alberto Lucas Feijoo
- Alejandro Lucas Feijoo
- Amara Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 15 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alberto Lucas Feijoo
- Alejandro Lucas Feijoo
- Amara Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 9 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alberto Lucas Feijoo
- Alejandro Lucas Feijoo
- Amara Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Lucas Gomez
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Información de JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO
Mostramos los datos de JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JUAN JOSE RUIZ DEL CASTILLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos