FRANCISCO GUARDIA GALLEGO
Informe ejecutivo de FRANCISCO GUARDIA GALLEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FRANCISCO GUARDIA GALLEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUGOM LORCA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2019 | |
ALUGOM LORCA SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2012 | 19/07/2019 |
ALUGOM MURCIA SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2012 | 10/02/2016 |
ALUGOM MURCIA SL | Consejero | 12/09/2012 | |
ALUGOM MURCIA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
ALUGOM LORCA SL | Consejero | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
ALUGOM LORCA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 11/01/2011 | 12/09/2012 |
ALUGOM LORCA SL | Secretario | 11/01/2011 |
VINCULACIONES DE FRANCISCO GUARDIA GALLEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCISCO GUARDIA GALLEGO
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Francisco Guardia Gallego
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
- Maria Amara Lucas Feijoo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 11 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Administrador Mancomunado
- Francisco Guardia Gallego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 10 (19/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-30
Empresa: ALUGOM MURCIA SL
Administrador Mancomunado
- Alejandro Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 15 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Empresa: ALUGOM MURCIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alejandro Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
Consejero
- Alberto Lucas Feijoo
- Alejandro Lucas Feijoo
- Amara Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 15 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Administrador Mancomunado
- Alejandro Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 9 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alejandro Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
Consejero
- Alberto Lucas Feijoo
- Alejandro Lucas Feijoo
- Amara Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 9 (12/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alejandro Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
Consejero
- Alberto Lucas Feijoo
- Alejandro Lucas Feijoo
- Amara Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Empresa: ALUGOM LORCA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Andres Lucas Gomez
- Francisco Guardia Gallego
- Juan Jose Ruiz Del Castillo
Presidente
Secretario
- Francisco Guardia Gallego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 207, S 8, H MU 32184, I/A 8 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Empresa: ALUGOM MURCIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Alejandro Lucas Feijoo
- Francisco Guardia Gallego
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2012 , F 199, S 8, H MU 2132, I/A 14 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-30
Información de FRANCISCO GUARDIA GALLEGO
Mostramos los datos de FRANCISCO GUARDIA GALLEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCISCO GUARDIA GALLEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos