IMPACTO PRODUCE SLNE - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Los Menceyes, 368
Municipio San Cristóbal de La Laguna
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social IMPACTO PRODUCE SLNE
CIF B38944518
Nombres Anteriores
- ALEMAN MORILLO JAVIER SEBASTIAN 002224027E SLNE
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE IMPACTO PRODUCE SLNE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE IMPACTO PRODUCE SLNE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aleman Morillo Antonia Raquel | Apoderado | 05/05/2009 | 18/02/2016 |
Aleman Morillo Antonia Raquel | Administrador Solidario | 23/12/2009 | 18/02/2016 |
Aleman Morillo Antonia Raquel | Liquidador Solidario | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
Aleman Morillo Javier Sebastian | Administrador Solidario | 23/12/2009 | 18/02/2016 |
Aleman Morillo Javier Sebastian | Liquidador Solidario | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
Aleman Morillo Javier Sebastian | Administrador Unico | 23/12/2009 |
ACTOS BORME DE IMPACTO PRODUCE SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 202, S 8, H TF 44021, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 202, S 8, H TF 44021, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 202, S 8, H TF 44021, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 202, S 8, H TF 44021, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
- AVDA LOS MENCEYES 368 (SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 201, S 8, H TF 44021, I/A 4 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-231-38
- IMPACTO PRODUCE SLNE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 201, S 8, H TF 44021, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 201, S 8, H TF 44021, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 201, S 8, H TF 44021, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-38