ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL
Informe ejecutivo de ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPACTO PRODUCE SLNE | Apoderado | 05/05/2009 | 18/02/2016 |
IMPACTO PRODUCE SLNE | Administrador Solidario | 23/12/2009 | 18/02/2016 |
IMPACTO PRODUCE SLNE | Liquidador Solidario | 18/02/2016 | 18/02/2016 |
VINCULACIONES DE ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL
Empresa: IMPACTO PRODUCE SLNE
Liquidador Solidario
- Aleman Morillo Antonia Raquel
- Aleman Morillo Javier Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 202, S 8, H TF 44021, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Empresa: IMPACTO PRODUCE SLNE
Administrador Solidario
- Aleman Morillo Antonia Raquel
- Aleman Morillo Javier Sebastian
Liquidador Solidario
- Aleman Morillo Antonia Raquel
- Aleman Morillo Javier Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 202, S 8, H TF 44021, I/A 5 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Administrador Solidario
- Aleman Morillo Antonia Raquel
- Aleman Morillo Javier Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 201, S 8, H TF 44021, I/A 3 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-15-38
Apoderado
- Aleman Morillo Antonia Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3031 , F 200, S 8, H TF 44021, I/A 2 (05/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-91-38
Información de ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL
Mostramos los datos de ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALEMAN MORILLO ANTONIA RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos