ALDESA TURISMO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALDESA TURISMO SA
CIF A84680438
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 28/03/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ALDESA CONSTRUCCIONES SA
VINCULACIONES DE ALDESA TURISMO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDESA TURISMO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Socio Unico | 03/12/2015 | 17/10/2016 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Administrador Solidario | 03/12/2015 | 17/10/2016 |
Fernandez Ruiz Matilde | Administrador Solidario | 03/12/2015 | 17/10/2016 |
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Consejero Delegado Solidario | 11/05/2012 | 03/12/2015 |
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Consejero | 11/05/2012 | 03/12/2015 |
ALDESA CONCESIONES SL | Presidente | 11/05/2012 | 03/12/2015 |
ALDESA CONCESIONES SL | Consejero | 11/05/2012 | 03/12/2015 |
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Secretario | 22/10/2015 | 03/12/2015 |
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Consejero | 22/10/2015 | 03/12/2015 |
Favieres Palacios Adolfo | Representante | 11/05/2012 | 03/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDESA TURISMO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 50, S 8, H M 405728, I/A 9 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 50, S 8, H M 405728, I/A 9 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 49, S 8, H M 405728, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
- Otras modificaciones estatutarias: 17. 19. 20. 21. 22. 23
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 49, S 8, H M 405728, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 49, S 8, H M 405728, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 49, S 8, H M 405728, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 49, S 8, H M 405728, I/A 8 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-236-28
Consejero
Representante
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 48, S 8, H M 405728, I/A 7 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Consejero
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 48, S 8, H M 405728, I/A 7 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22682 , F 48, S 8, H M 405728, I/A 6 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28