ALDESA CONCESIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALDESA CONCESIONES SL
CIF B85457943
Capital Social 6016.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 29/05/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ALDESA CONCESIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDESA CONCESIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arguelles De Bustillo Jose Maria | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Cantero Garcia Juan Carlos | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Cobo Espejo Jesus | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Fernandez Romero Alfonso | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Administrador Mancomunado | 15/09/2016 | 22/02/2021 |
Frias Chicharro Sara | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Garcia Lopez Sergio | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Garcia Ramirez Manuel | Apoderado | 18/01/2017 | 22/02/2021 |
Landazuri Plaza Maria Begoña | Apoderado | 14/08/2020 | 22/02/2021 |
Lerida Garcia Ricardo | Apoderado Mancomunado | 24/03/2017 | 22/02/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDESA CONCESIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 212, S 8, H M 464024, I/A 27 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 212, S 8, H M 464024, I/A 27 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 212, S 8, H M 464024, I/A 27 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 211, S 8, H M 464024, I/A 26 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-162-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 210, S 8, H M 464024, I/A 25 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 210, S 8, H M 464024, I/A 24 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 209, S 8, H M 464024, I/A 23 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 209, S 8, H M 464024, I/A 23 (25/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 209, S 8, H M 464024, I/A 22 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25742 , F 209, S 8, H M 464024, I/A 21 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-28