ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA
CIF A84534783
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 29/11/2005
Nombres Anteriores
- ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Fernandez Ruiz Alejandro
Propietario ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Socio Unico | 25/05/2015 | 21/01/2016 |
Alonso Vena Joaquin | Apoderado | 28/09/2012 | 21/01/2016 |
Blanc Garcia Valcarcel Carlos | Apoderado | 28/09/2012 | 21/01/2016 |
Cantero Garcia Juan Carlos | Apoderado | 28/09/2012 | 21/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 03/01/2012 | 21/01/2016 |
Dominguez Santos Julio | Apoderado | 28/09/2012 | 21/01/2016 |
Duarte I Macarro Esther | Apoderado Solidario | 29/01/2013 | 21/01/2016 |
Fernandez Romero Alfonso | Apoderado | 28/09/2012 | 21/01/2016 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Administrador Unico | 23/06/2014 | 21/01/2016 |
Fernandez Ruiz Isabel | Apoderado | 17/05/2010 | 21/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 42, S 8, H M 380921, I/A 18 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 42, S 8, H M 380921, I/A 18 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 42, S 8, H M 380921, I/A 17 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 42, S 8, H M 380921, I/A 16 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-32-28
Empresa: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 56.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.835,48 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 38, S 8, H M 380921, I/A 15 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 38, S 8, H M 380921, I/A 15 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
- Denominación y forma adoptada: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 38, S 8, H M 380921, I/A 15 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-28
Empresa: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 38, S 8, H M 380921, I/A 14 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-25-28
Empresa: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 38, S 8, H M 380921, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-28
Empresa: ALDESA INGENIERIA Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27586 , F 38, S 8, H M 380921, I/A 13 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-28