ALDESA INVERSIONES INTERNACIONALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALDESA INVERSIONES INTERNACIONALES SL
CIF B85812550
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 28/10/2009
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA
Propietario ALDESA CONSTRUCCIONES SA
VINCULACIONES DE ALDESA INVERSIONES INTERNACIONALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDESA INVERSIONES INTERNACIONALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Presidente | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Consejero Delegado | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
ALDESA AGRUPACION EMPRESARIAL SA | Consejero | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
ALDESA CONCESIONES SL | Consejero | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
ALDESA CONSTRUCCIONES SA | Socio Unico | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
ALDESA PARTNER SA | Secretario | 13/03/2013 | 07/10/2015 |
Arguelles Bustillo Jose Maria | Representante | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
Blanc Garcia Valcarcel Carlos | Apoderado | 12/03/2010 | 07/10/2015 |
Dominguez Santos Julio | Apoderado | 12/03/2010 | 07/10/2015 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Apoderado Solidario | 18/11/2009 | 07/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDESA INVERSIONES INTERNACIONALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 204, S 8, H M 489140, I/A 7 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 204, S 8, H M 489140, I/A 7 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-198-28
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 204, S 8, H M 489140, I/A 6 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 204, S 8, H M 489140, I/A 6 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 203, S 8, H M 489140, I/A 5 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 203, S 8, H M 489140, I/A 5 (25/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 203, S 8, H M 489140, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 203, S 8, H M 489140, I/A 4 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-134-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27151 , F 202, S 8, H M 489140, I/A 3 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28