ALDESA PARTNER SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bahia de Pollensa, 13
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ALDESA PARTNER SA
CIF B85432268
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de las sedes centrales
Fecha de Constitución 22/04/2008
Nombres Anteriores
- ALDESA PARTNER SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ALDESA PARTNER SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDESA PARTNER SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berrocal Casquero Jorge | Apoderado | 11/06/2021 | 02/02/2024 |
Frias Chicharro Sara | Apoderado | 11/06/2021 | 02/02/2024 |
Lamas Diaz Jesus Javier | Liquidador | 02/02/2024 | 02/02/2024 |
Lamas Diaz Jesus Javier | Administrador Unico | 26/09/2023 | 02/02/2024 |
Zheng Qi | Apoderado Solidario | 11/10/2023 | 02/02/2024 |
Fletes Rincon Jose David | Apoderado | 11/06/2021 | 02/10/2023 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Administrador Unico | 13/07/2015 | 26/09/2023 |
Fernandez Ruiz Alejandro | Apoderado Solidario | 21/03/2013 | 09/07/2020 |
Fernandez Ruiz Isabel | Apoderado Solidario | 21/03/2013 | 09/07/2020 |
Fernandez Ruiz Matilde | Apoderado Solidario | 21/03/2013 | 09/07/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDESA PARTNER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 148, S 8, H M 461629, I/A 14 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 148, S 8, H M 461629, I/A 14 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 148, S 8, H M 461629, I/A 14 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 148, S 8, H M 461629, I/A 14 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 147, S 8, H M 461629, I/A 13 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 147, S 8, H M 461629, I/A 12 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 146, S 8, H M 461629, I/A 11 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 146, S 8, H M 461629, I/A 11 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 146, S 8, H M 461629, I/A 10 (19/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40403 , F 145, S 8, H M 461629, I/A 9 (11/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-115-28