ALDAGRUPO ELECTRICO AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Julian Camarillo, 10
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
CIF G80701535
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA | Liquidador Solidario | 22/06/2016 | 17/05/2017 |
ELEKO GALICIA SA | Liquidador Solidario | 22/06/2016 | 17/05/2017 |
Garrido Martinez Fernando Jose | Representante | 13/06/2014 | 17/05/2017 |
Gomez Arriaga Josu | Representante | 13/06/2014 | 17/05/2017 |
INDASA ALMERIA SL | Liquidador Solidario | 22/06/2016 | 17/05/2017 |
Robles Gonzalez Sergio | Representante | 13/06/2014 | 17/05/2017 |
Vilar Ballester Jose Vicente | Apoderado | 09/07/2013 | 17/05/2017 |
ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA | Consejero Delegado Solidario | 13/06/2014 | 22/06/2016 |
ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA | Presidente | 13/06/2014 | 22/06/2016 |
ALMACENES ELECTRICOS VASCONGADOS SA | Consejero | 13/06/2014 | 22/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 16, S 8, H M 121061, I/A 37 (17/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-28
- Separado como socio de la agrupación "EGUREN VITORIA SA", con efecto a 1 de julio de 2013.Incorporación como socio de la agrupación "SUMINISTROS ELECTRIOS HUESCA SL", con efecto a 17 de marzo de 2015
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 16, S 8, H M 121061, I/A 36 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
- Separación de los socios FERES SL y COMERCIAL ILURO SA de la Agrupación, con efectos a 31 de diciembre de 2014 y 22 de junio de 2015, respectivamente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 16, S 8, H M 121061, I/A 35 (18/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 15, S 8, H M 121061, I/A 34 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 15, S 8, H M 121061, I/A 34 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 15, S 8, H M 121061, I/A 34 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 15, S 8, H M 121061, I/A 33 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-75-28
- Otras modificaciones estatutarias: QUEDA MODIFICADO EL ARTICULO DECIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 14, S 8, H M 121061, I/A 32 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 14, S 8, H M 121061, I/A 32 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 14, S 8, H M 121061, I/A 32 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28