QUIROS ALVAREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de QUIROS ALVAREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE QUIROS ALVAREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA | Administrador Unico | 19/07/2021 | 29/02/2024 |
COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA | Administrador Unico | 31/05/2016 | 19/07/2021 |
ALDAGRUPO ELECTRICO AIE | Representante | 22/06/2016 | |
COMERCIAL D'ELECTRICITAT INDUSTRIAL SA | Administrador Unico | 23/09/2011 | 31/05/2016 |
AREA QUADRES ELECTRICS SL | Administrador Unico | 28/05/2015 | |
ALDAGRUPO ELECTRICO AIE | Consejero Delegado | 27/06/2012 | 13/06/2014 |
ALDAGRUPO ELECTRICO AIE | Consejero | 27/06/2012 | 13/06/2014 |
CENTRAL ALMACENES SANEAMIENTO SL | REPR.143 RRM | 23/02/2011 | 27/09/2012 |
ALDAGRUPO ELECTRICO AIE | Consejero | 03/08/2010 | 27/06/2012 |
ALDAGRUPO ELECTRICO AIE | Secretario | 03/08/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE QUIROS ALVAREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE QUIROS ALVAREZ ANTONIO
Administrador Unico
- Quiros Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21673 , F 136, S 8, H B 26699, I/A 26 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-08
Administrador Unico
- Quiros Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21673 , F 135, S 8, H B 26699, I/A 24 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-08
Empresa: ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 15, S 8, H M 121061, I/A 34 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Administrador Unico
- Quiros Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21673 , F 133, S 8, H B 26699, I/A 19 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Administrador Unico
- Quiros Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21673 , F 133, S 8, H B 26699, I/A 19 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-08
Empresa: AREA QUADRES ELECTRICS SL
Administrador Unico
- Quiros Alvarez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39892 , F 108, S 8, H B 355724, I/A 2 (28/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
Empresa: ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Consejero Delegado
- Escudero Palomo Jose Juan
- Perez Moreno Antonio
- Quiros Alvarez Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 14, S 8, H M 121061, I/A 32 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Empresa: CENTRAL ALMACENES SANEAMIENTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41696 , F 134, S 8, H B 185401, I/A 19 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-08
Empresa: ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Consejero Delegado
- Escudero Palomo Jose Juan
- Perez Moreno Antonio
- Quiros Alvarez Antonio
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 12, S 8, H M 121061, I/A 27 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Empresa: ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 12, S 8, H M 121061, I/A 27 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
VER MAS ACTOS
Información de QUIROS ALVAREZ ANTONIO
Mostramos los datos de QUIROS ALVAREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de QUIROS ALVAREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos