MONDEJAR DOMINGO RAFAEL
Informe ejecutivo de MONDEJAR DOMINGO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MONDEJAR DOMINGO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADAROS DE CORDOBA SA | Consejero | 25/06/2024 | |
SUMINISTROS ELECTRICOS SECORSA LINARES SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2021 | |
SUMINISTROS ELECTRICOS SECORSA QUEMADAS SL | Apoderado Mancomunado | 14/04/2021 |
VINCULACIONES DE MONDEJAR DOMINGO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONDEJAR DOMINGO RAFAEL
Empresa: ADAROS DE CORDOBA SA
Consejero
- Gomez Santaella Angel Manuel
- Mondejar Domingo Rafael
- Redondo Barrios Maria Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CO 9218, I/A 30 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-14
Apoderado Mancomunado
- Molina Garcia Maria Mar
- Mondejar Domingo Rafael
- Sanchez Rus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1781 , F 109, S 8, H CO 21388, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-14
Apoderado Mancomunado
- Molina Garcia Maria Mar
- Mondejar Domingo Rafael
- Sanchez Rus Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1996 , F 23, S 8, H CO 26027, I/A 2 (14/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-14
Empresa: ELECTROCLUB SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 70, S 8, H B 113011, I/A 49 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-42-08
Empresa: ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 15, S 8, H M 121061, I/A 34 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: ELECTROCLUB SA
Consejero Delegado
Consejero
REPR.143 RRM
- Escudero Palomo Jose Juan
- Garrido Martinez Fernando Jose
- Gomez Arriaga Josu
- Mondejar Domingo Rafael
- Robles Gonzalez Sergio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44238 , F 68, S 8, H B 113011, I/A 47 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-08
Empresa: ALDAGRUPO ELECTRICO AIE
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Escudero Palomo Jose Juan
- Garrido Martinez Fernando Jose
- Gomez Arriaga Josu
- Mondejar Domingo Rafael
- Robles Gonzalez Sergio
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22774 , F 14, S 8, H M 121061, I/A 32 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-117-28
Información de MONDEJAR DOMINGO RAFAEL
Mostramos los datos de MONDEJAR DOMINGO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONDEJAR DOMINGO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos