AGROPECUARIA MONTESINA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Camarines, 9
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AGROPECUARIA MONTESINA SL
CIF B78154184
Capital Social 133614.61 Euros
Actividad Cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas
Nombres Anteriores
- AGROPECUARIA MONTESINA SA
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose
VINCULACIONES DE AGROPECUARIA MONTESINA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AGROPECUARIA MONTESINA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose | Presidente | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose | Consejero Delegado | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose | Consejero | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
Montijano Carbonell Martinez Carlos | Apoderado | 24/05/2012 | 01/06/2017 |
Montijano Carbonell Martinez Carlos | Secretario | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
Montijano Carbonell Martinez Carlos | Consejero | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
Montijano Carbonell Martinez Rosa | Consejero | 27/05/2016 | 01/06/2017 |
Montjano-carbonell Martinez Rosa | Consejero | 11/03/2014 | 01/06/2017 |
Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose | Secretario | 11/03/2014 | 27/05/2016 |
Montijano-carbonell Lopez Carlos Jose | Consejero Delegado | 11/03/2014 | 27/05/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AGROPECUARIA MONTESINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 70, S 8, H CO 36943, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 70, S 8, H CO 36943, I/A 6 (01/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-14
Capital Anterior: | 75.304,43 | Euros |
Aumento de capital: | 58.310,18 | Euros |
Capital Actual: | 133.614,61 | Euros |
Porcentaje: | 77,43 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 70, S 8, H CO 36943, I/A 5 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-14
- Sociedades absorbidas: ASESORAMIENTOS E INVERSIONES MONTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 66, S 8, H CO 36943, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
Capital Anterior: | 60.582,00 | Euros |
Aumento de capital: | 14.722,43 | Euros |
Capital Actual: | 75.304,43 | Euros |
Porcentaje: | 24,30 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 66, S 8, H CO 36943, I/A 4 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
Empresa: AGROPECUARIA MONTESINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 63, S 8, H CO 36943, I/A 3 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-14
Empresa: AGROPECUARIA MONTESINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 63, S 8, H CO 36943, I/A 3 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-14
Empresa: AGROPECUARIA MONTESINA SA
- Denominación y forma adoptada: AGROPECUARIA MONTESINA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 63, S 8, H CO 36943, I/A 3 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-14
Empresa: AGROPECUARIA MONTESINA SA
- C/ CAMARINES 9 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3975 , F 63, S 8, H M 66527, I/A 13 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Empresa: AGROPECUARIA MONTESINA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3975 , F 63, S 8, H M 66527, I/A 12 (11/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-28