ASESORAMIENTOS E INVERSIONES MONTI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Academico Perez Pavia, 1
Código Postal 14012
Municipio Córdoba
Provincia Córdoba
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORAMIENTOS E INVERSIONES MONTI SL
CIF B14526602
Capital Social 933252.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Montijano Lopez Carlos Jose
VINCULACIONES DE ASESORAMIENTOS E INVERSIONES MONTI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORAMIENTOS E INVERSIONES MONTI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montijano Carbonell Martinez Carlos | Apoderado | 24/06/2015 | 19/12/2016 |
Montijano Carbonell Martinez Carlos | Apoderado | 06/06/2011 | 19/12/2016 |
Montijano Lopez Carlos Jose | Administrador Unico | 16/03/2012 | 19/12/2016 |
Roldan Raya Salvador | Administrador Unico | 15/10/2009 | 16/03/2012 |
Gavilan Marquez Francisco Rafael | Administrador Unico | 15/10/2009 |
ACTOS BORME DE ASESORAMIENTOS E INVERSIONES MONTI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 12, S 8, H CO 14063, I/A 14 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2481 , F 12, S 8, H CO 14063, I/A 14 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-14
- Sociedades absorbidas: HORTOFRUTICOLA ANDALUZA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 131, S 8, H CO 14063, I/A 13 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-14
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 130, S 8, H CO 14063, I/A 12 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-14
- Sociedades absorbidas: EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 129, S 8, H CO 14063, I/A 11 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-14
Capital Anterior: | 688.252,00 | Euros |
Aumento de capital: | 245.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 933.252,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 129, S 8, H CO 14063, I/A 11 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-14
Capital Anterior: | 188.252,00 | Euros |
Aumento de capital: | 500.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 688.252,00 | Euros |
Porcentaje: | 265,60 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 128, S 8, H CO 14063, I/A 10 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 128, S 8, H CO 14063, I/A 9 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-14
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 128, S 8, H CO 14063, I/A 9 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-14
- C/ ACADEMICO PEREZ DE PAVIA 1 (CORDOBA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 128, S 8, H CO 14063, I/A 8 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-14