EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 35
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL
CIF B86075769
Capital Social 245000.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 04/11/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Montijano Lopez Carlos Jose
Propietario Montijano Lopez Carlos Jose
VINCULACIONES DE EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Montijano Lopez Carlos Jose | Administrador Unico | 26/04/2011 | 30/07/2012 |
Montijano Lopez Carlos Jose | Socio Unico | 05/05/2011 | 30/07/2012 |
Montijano Carbonell Carlos | Socio Unico | 04/02/2011 | 05/05/2011 |
Montijano Carbonell Carlos | Administrador Unico | 04/02/2011 | 26/04/2011 |
ACTOS BORME DE EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 146, S 8, H M 512319, I/A 4 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 146, S 8, H M 512319, I/A 4 (30/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
- - A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL RRM Y ENRELACION A LA SOCIEDAD " EXPLOTACIONES CAMOCA 49 SL " , SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTE OBSTACULO REGISTRAL, PARA LA INSCRIPCION DE SU ABSORCION POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN CORDOBADENOMINADA " ASESORAMIENTO E INVERSIONES MONTI SL ".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 145, S 8, H M 512319, I/A 3-M (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-181-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 145, S 8, H M 512319, I/A 3 (05/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-92-28
- C/ VELAZQUEZ NUMERO 35, 4 IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 145, S 8, H M 512319, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 145, S 8, H M 512319, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 145, S 8, H M 512319, I/A 2 (26/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-88-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 143, S 8, H M 512319, I/A 1 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28453 , F 143, S 8, H M 512319, I/A 1 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-28