ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Campana, 30
Código Postal 46026
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
CIF B98254139
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina
Fecha de Constitución 11/05/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arce San German Vicenta | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Beso Tarrega Maria Teresa | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Cañada Perez Dolores | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Montoya Crespo Maria Encarnacion | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Tamarit Siurana Maria Jose | Consejero Delegado Solidario | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Tamarit Siurana Maria Jose | Presidente | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Tamarit Siurana Maria Jose | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Tatay Alacreu Pilar | Liquidador Unico | 29/09/2011 | 29/09/2011 |
Tatay Alacreu Pilar | Secretario | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
Tatay Alacreu Pilar | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
ACTOS BORME DE ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-46
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 50, S 8, H V 139120, I/A 1 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-46
Dirección:C/ CAMPANA 30 1 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:11/05/10
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social: La Sociedad tiene por objeto: La prestación de servicios de Administrador de fincas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 50, S 8, H V 139120, I/A 1 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-46