CAÑADA PEREZ DOLORES
Informe ejecutivo de CAÑADA PEREZ DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAÑADA PEREZ DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES ASESORAMIENTO ELECTRICO SL | Consejero | 17/01/2012 | 04/11/2020 |
SOLUCIONES ASESORAMIENTO ELECTRICO SL | Administrador Unico | 23/06/2011 | 17/01/2012 |
ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
VINCULACIONES DE CAÑADA PEREZ DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAÑADA PEREZ DOLORES
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 41, S 8, H V 144194, I/A 7 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-46
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 39, S 8, H V 144194, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Administrador Unico
- Cañada Perez Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 39, S 8, H V 144194, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Empresa: ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
Administrador Unico
- Cañada Perez Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 36, S 8, H V 144194, I/A 1 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-46
Empresa: ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 50, S 8, H V 139120, I/A 1 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-46
Información de CAÑADA PEREZ DOLORES
Mostramos los datos de CAÑADA PEREZ DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAÑADA PEREZ DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos