BESO TARREGA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de BESO TARREGA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BESO TARREGA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOLUCIONES ASESORAMIENTO ELECTRICO SL | Consejero | 17/01/2012 | 04/11/2020 |
GESTION ENERGETICA INTEGRAL VAAP SL | Consejero | 10/01/2020 | |
ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL | Consejero | 09/06/2010 | 29/09/2011 |
CORRECHER BESO SL | Administrador Solidario | 11/12/2009 | |
CORRECHER BESO SL | Liquidador Solidario | 11/12/2009 | 11/12/2009 |
VINCULACIONES DE BESO TARREGA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BESO TARREGA MARIA TERESA
Consejero Delegado
Consejero
- Arce San German Vicenta
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Cañada Perez Dolores
- Montoya Crespo Maria Encarnacion
- Tatay Alacreu Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 41, S 8, H V 144194, I/A 7 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-46
Empresa: GESTION ENERGETICA INTEGRAL VAAP SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arce San German Vicenta
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Montoya Crespo Maria Encarnacion
- Tatay Alacreu Pilar
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8685, L 5972, F 110, S 8, H V 122021, I/A 4 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-11-46
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
- Arce San German Vicenta
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Cañada Perez Dolores
- Montoya Crespo Maria Encarnacion
- Tatay Alacreu Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9342, L 6624, F 39, S 8, H V 144194, I/A 3 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-46
Empresa: ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arce San German Vicenta
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Cañada Perez Dolores
- Montoya Crespo Maria Encarnacion
- Tamarit Siurana Maria Jose
- Tatay Alacreu Pilar
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 53, S 8, H V 139120, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-46
Empresa: ADMINISTRADORES DE FINCAS AFIVAAP SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Arce San German Vicenta
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Cañada Perez Dolores
- Montoya Crespo Maria Encarnacion
- Tamarit Siurana Maria Jose
- Tatay Alacreu Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9190, L 6473, F 50, S 8, H V 139120, I/A 1 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-46
Empresa: CORRECHER BESO SL
Liquidador Solidario
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Correcher Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6828, L 4132, F 52, S 8, H V 76114, I/A 2 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Empresa: CORRECHER BESO SL
Administrador Solidario
- Beso Tarrega Maria Teresa
- Correcher Jimenez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6828, L 4132, F 52, S 8, H V 76114, I/A 2 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-243-46
Información de BESO TARREGA MARIA TERESA
Mostramos los datos de BESO TARREGA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BESO TARREGA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos