ABRENTE RENOVABLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Parroquia de Guisamo, S/N
Código Postal 15165
Municipio Bergondo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABRENTE RENOVABLES SL
CIF B70514997
Capital Social 5739.55 Euros
Fecha de Constitución 13/02/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ABRENTE RENOVABLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABRENTE RENOVABLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Sanchez Pablo | Apoderado | 15/05/2017 | 02/10/2023 |
Seoane Laguela Roberto Manuel | Consejero | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
Seoane Laguela Roberto Manuel | Vicepresidente | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
Seoane Laguela Roberto Manuel | Consejero Delegado | 22/06/2017 | 02/10/2023 |
Silva Rodriguez Jose | Consejero | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
Silva Rodriguez Jose | Vicesecret. | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
Silva Rodriguez Jose | Consejero Delegado | 22/06/2017 | 02/10/2023 |
Silva Rodriguez Jose | Liquidador Mancomunado | 02/10/2023 | 02/10/2023 |
Varela Grela Ricardo | Consejero | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
Varela Grela Ricardo | Presidente | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ABRENTE RENOVABLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 3 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 97, S 8, H C 55292, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-15
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 95, S 8, H C 55292, I/A 1 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-15
Dirección:C/ PARROQUIA DE GUISAMO S/N - POLIGONO INDUSTRIAL (BERGONDO)
Comienzo de operaciones:13/02/17
Capital:5.739,55 Euros
Objeto social:Producción de energía eléctrica. Comercialización y venta de la energía producida. Mantenimiento, revisión y reparación de instalaciones, colectores/placas fotovoltaicas. Gestión y administración relacionada con la producción y explotación de energía
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 95, S 8, H C 55292, I/A 1 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-15