SILVA RODRIGUEZ JOSE
Informe ejecutivo de SILVA RODRIGUEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SILVA RODRIGUEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREAS DE GESTION Y EDIFICACIONES 1980 SL | Administrador Unico | 26/03/2019 | |
CASPEL TECNO-SOLUCIONES SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2009 |
VINCULACIONES DE SILVA RODRIGUEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SILVA RODRIGUEZ JOSE
Empresa: HERCULES CLUB DE GOLF SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 104, S 8, H C 19150, I/A 25 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-15
Empresa: ABRENTE RENOVABLES SL
Liquidador Mancomunado
- Silva Rodriguez Jose
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Empresa: ABRENTE RENOVABLES SL
Consejero Delegado
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Consejero
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Liquidador Mancomunado
- Silva Rodriguez Jose
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
- Silva Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Empresa: HERCULES CLUB DE GOLF SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 103, S 8, H C 19150, I/A 21 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Consejero
- Silva Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 23, S 8, H C 7586, I/A 29 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-15
Administrador Unico
- Silva Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5087 , F 143, S 8, H SE 82866, I/A 8 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-64-41
Empresa: ABRENTE RENOVABLES SL
Consejero Delegado
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 3 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Romero Hermida Santiago Andres
- Sanchez Varela Oscar Vicente
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 115, S 8, H C 7586, I/A 23 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 22, S 8, H C 7586, I/A 22 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Consejero
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 22, S 8, H C 7586, I/A 22 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-15
VER MAS ACTOS
Información de SILVA RODRIGUEZ JOSE
Mostramos los datos de SILVA RODRIGUEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SILVA RODRIGUEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos