SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL
Informe ejecutivo de SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABRENTE RENOVABLES SL | Consejero | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
ABRENTE RENOVABLES SL | Vicepresidente | 17/02/2017 | 02/10/2023 |
ABRENTE RENOVABLES SL | Consejero Delegado | 22/06/2017 | 02/10/2023 |
TEIGA TMI SL | Vicepresidente | 25/03/2009 | 26/04/2017 |
TEIGA TMI SL | Consejero | 25/03/2009 | 26/04/2017 |
TEIGA TMI SL | Apoderado | 26/04/2017 | |
TEIGA TMI SL | Apoderado | 18/01/2012 | 22/07/2014 |
ABRENTE PROMOCIONES E INVERSIONES SL | Presidente | 14/01/2014 | |
ABRENTE PROMOCIONES E INVERSIONES SL | Consejero | 14/01/2014 | |
ALIAXE INVERSIONES Y PROMOCIONES SL | Administrador Solidario | 17/01/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL
Empresa: ABRENTE RENOVABLES SL
Consejero Delegado
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Consejero
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Seoane Laguela Roberto Manuel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 4 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-15
Empresa: ABRENTE RENOVABLES SL
Consejero Delegado
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 98, S 8, H C 55292, I/A 3 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Romero Hermida Santiago Andres
- Sanchez Varela Oscar Vicente
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2912 , F 115, S 8, H C 7586, I/A 23 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Consejero
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Seoane Laguela Roberto Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 22, S 8, H C 7586, I/A 22 (26/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-15
Empresa: ABRENTE RENOVABLES SL
Consejero
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Seoane Laguela Roberto Manuel
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 95, S 8, H C 55292, I/A 1 (17/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Apoderado
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 18, S 8, H C 7586, I/A 17 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-15
Empresa: ABRENTE PROMOCIONES E INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Liquidador
Presidente
- Seoane Laguela Roberto Manuel
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 197, S 8, H C 2189, I/A 7 (14/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-14-15
Empresa: PROEXPROT SL
Administrador Solidario
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 945 , F 75, S 8, H C 2979, I/A 3 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-15
Empresa: ALIAXE INVERSIONES Y PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2352 , F 53, S 8, H C 24703, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-15
Empresa: TEIGA TMI SL
Apoderado
- Seoane Laguela Roberto Manuel
- Silva Rodriguez Jose
- Varela Grela Ricardo
- Vilela Fernandez Jose Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2650 , F 70, S 8, H C 7586, I/A 12 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-15
VER MAS ACTOS
Información de SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL
Mostramos los datos de SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SEOANE LAGUELA ROBERTO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos