A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MUSICO LEDESMA 6 1º - DERECHA, DEPARTAMENTO NUM
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL
CIF B95427803
Fecha de Constitución 15/05/2006
Nombres Anteriores
- A C ASESORIA INTEGRAL A EMPRESAS Y GESTION DE CREDITOS SL
VINCULACIONES DE A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andikoetxea Gracia Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 28/02/2024 | 28/02/2024 |
Iturbe Torres Jose Maria | Liquidador Mancomunado | 28/10/2020 | 28/02/2024 |
MDM ADMINISTRACION CONCURSAL SL PRO | Liquidador Mancomunado | 28/10/2020 | 28/02/2024 |
Otero Ruperez Raul | Apoderado | 10/12/2009 | 28/02/2024 |
Andikoetxea Gracia Jose Luis | Administrador Solidario | 28/10/2020 | |
Gutierrez Ruperez Borja | Administrador Solidario | 28/10/2020 |
ACTOS BORME DE A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 179, S 8, H BI 46620, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 179, S 8, H BI 46620, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 179, S 8, H BI 46620, I/A 10 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 179, S 8, H BI 46620, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 179, S 8, H BI 46620, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 179, S 8, H BI 46620, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-48
- GESTION Y ASESORIA JURIDICA EN TODAS SUS DISCIPLINAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 178, S 8, H BI 46620, I/A 8 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-48
- A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 178, S 8, H BI 46620, I/A 7 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-127-48