OTERO RUPEREZ RAUL
Informe ejecutivo de OTERO RUPEREZ RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OTERO RUPEREZ RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A C ASESORIA Y GESTION DE RECURSOS SL | Apoderado | 10/12/2009 | 28/02/2024 |
HIRUKO URREA SL | Administrador Solidario | 07/04/2011 | |
SERVICIOS DE PROTECCION LEGAL DEFENSA JURIDICA Y ASESORAMIENTO FISCAL E HIPOTECARIO EN EL AMBITO MERCANTIL Y FAMILIAR SL | Apoderado | 11/12/2009 | 09/11/2010 |
VINCULACIONES DE OTERO RUPEREZ RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OTERO RUPEREZ RAUL
Empresa: HIRUKO URREA SL
Administrador Solidario
- Otero Ruperez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4450 , F 71, S 8, H BI 40179, I/A 4 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-48
Apoderado
- Otero Ruperez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3968 , F 149, S 8, H BI 29254, I/A 3 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48
Apoderado
- Otero Ruperez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4717 , F 176, S 8, H BI 46620, I/A 5 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-48
Información de OTERO RUPEREZ RAUL
Mostramos los datos de OTERO RUPEREZ RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OTERO RUPEREZ RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos