861 FERRALQUIM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Casp, 116
Código Postal 08013
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social 861 FERRALQUIM SL
CIF B65063380
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos de perfumería y cosmética
Fecha de Constitución 10/03/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE 861 FERRALQUIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 861 FERRALQUIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Llorente Cervera Jaume Joan | Liquidador | 09/04/2015 | 09/04/2015 |
Llorente Cervera Jaume Joan | Administrador Unico | 23/12/2009 | 09/04/2015 |
Llorente Cervera Olga | Administrador Unico | 24/03/2009 | 23/12/2009 |
ACTOS BORME DE 861 FERRALQUIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 165, S 8, H B 379684, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: JAUME JOAN LLORENTE CERVERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 165, S 8, H B 379684, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 165, S 8, H B 379684, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 165, S 8, H B 379684, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 164, S 8, H B 379684, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 164, S 8, H B 379684, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO:DOÑA OLGA LLORENTE CERVERA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 158, S 8, H B 379684, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 158, S 8, H B 379684, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08