LLORENTE CERVERA JAUME JOAN
Informe ejecutivo de LLORENTE CERVERA JAUME JOAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE LLORENTE CERVERA JAUME JOAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIAS Y PRODUCCIONES SL | Administrador Unico | 23/02/2009 |
VINCULACIONES DE LLORENTE CERVERA JAUME JOAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE CERVERA JAUME JOAN
Empresa: FARMALKIMICA SL
Administrador Solidario
- Llorente Cervera Jaume Joan
- Pons Gil Joan
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 222, S 8, H B 406158, I/A 2 (09/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-240-08
Empresa: 861 FERRALQUIM SL
Liquidador
- Llorente Cervera Jaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 165, S 8, H B 379684, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Empresa: 861 FERRALQUIM SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Jaume Joan
Liquidador
- Llorente Cervera Jaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 165, S 8, H B 379684, I/A 3 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Empresa: RESALTA SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Jaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42510 , F 89, S 8, H B 408064, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: RESALTA SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Jaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42510 , F 86, S 8, H B 408064, I/A 1 (19/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Empresa: FARMALKIMICA SL
Administrador Solidario
- Llorente Cervera Jaume Joan
- Pons Gil Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42261 , F 220, S 8, H B 406158, I/A 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-08
Empresa: 861 FERRALQUIM SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Jaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 164, S 8, H B 379684, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-08
Empresa: ASESORIAS Y PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Jaume Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33997 , F 52, S 8, H B 238295, I/A 4 (23/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-08
Información de LLORENTE CERVERA JAUME JOAN
Mostramos los datos de LLORENTE CERVERA JAUME JOAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE CERVERA JAUME JOAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos