LLORENTE CERVERA OLGA
Informe ejecutivo de LLORENTE CERVERA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LLORENTE CERVERA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANS MARI SL | Administrador Unico | 12/04/2021 | |
RESALTA SL | Administrador Unico | 25/03/2013 |
VINCULACIONES DE LLORENTE CERVERA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LLORENTE CERVERA OLGA
Empresa: SANS MARI SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40773 , F 81, S 8, H B 374593, I/A 2 (12/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-08
Empresa: RESALTA SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42510 , F 89, S 8, H B 408064, I/A 2 (25/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-64-08
Empresa: 861 FERRALQUIM SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 164, S 8, H B 379684, I/A 2 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-08
Empresa: 861 FERRALQUIM SL
Administrador Unico
- Llorente Cervera Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41121 , F 158, S 8, H B 379684, I/A 1 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Información de LLORENTE CERVERA OLGA
Mostramos los datos de LLORENTE CERVERA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LLORENTE CERVERA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos