MEYER BURGER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Alaba, 61
Código Postal 08005
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEYER BURGER SL
CIF B65166480
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 26/10/2009
Nombres Anteriores
- 3S INDUSTRIES SD SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MEYER BURGER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEYER BURGER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claudio Gisep | Administrador Mancomunado | 17/01/2011 | 24/12/2012 |
Claudio Gisep | Apoderado | 25/01/2011 | 24/12/2012 |
Claudio Gisep | Liquidador Mancomunado | 24/12/2012 | 24/12/2012 |
Diaz Melcher Tirso Cristobal | Liquidador Mancomunado | 24/12/2012 | 24/12/2012 |
Lukas Gyger | Apoderado | 14/02/2012 | 24/12/2012 |
Romani Martinez Carmen | Apoderado | 25/01/2011 | 24/12/2012 |
Tirso Cristobal Diaz Melcher | Administrador Mancomunado | 17/01/2011 | 24/12/2012 |
Tirso Cristobal Diaz Melcher | Apoderado | 25/01/2011 | 24/12/2012 |
Stefan Kaser | Apoderado | 25/01/2011 | 14/02/2012 |
Claudio Gisep | Consejero | 12/02/2010 | 17/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEYER BURGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 20, S 8, H B 393856, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 20, S 8, H B 393856, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 20, S 8, H B 393856, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 19, S 8, H B 393856, I/A 5 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 19, S 8, H B 393856, I/A 4 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2011)
CVE: BORME-B-2011-55-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 18, S 8, H B 393856, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Empresa: 3S INDUSTRIES SD SL
- CL ALAVA Num.61 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 17, S 8, H B 393856, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Empresa: 3S INDUSTRIES SD SL
- MEYER BURGER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 17, S 8, H B 393856, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08