TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER
Informe ejecutivo de TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEYER BURGER SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2011 | 24/12/2012 |
MEYER BURGER SL | Apoderado | 25/01/2011 | 24/12/2012 |
VINCULACIONES DE TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER
Empresa: MEYER BURGER SL
Administrador Mancomunado
- Claudio Gisep
- Tirso Cristobal Diaz Melcher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 20, S 8, H B 393856, I/A 6 (24/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
Empresa: MEYER BURGER SL
Apoderado
- Claudio Gisep
- Romani Martinez Carmen
- Stefan Kaser
- Tirso Cristobal Diaz Melcher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 18, S 8, H B 393856, I/A 3 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-08
Empresa: 3S INDUSTRIES SD SL
Administrador Mancomunado
- Claudio Gisep
- Tirso Cristobal Diaz Melcher
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41700 , F 17, S 8, H B 393856, I/A 2 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Información de TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER
Mostramos los datos de TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TIRSO CRISTOBAL DIAZ MELCHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos