ZLATOVSKA JANA
Informe ejecutivo de ZLATOVSKA JANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZLATOVSKA JANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS SPAIN SL | Apoderado | 08/03/2017 | 27/08/2019 |
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 27/06/2016 | 27/08/2019 |
GUERBET IMAGING SPAIN SL | Apoderado | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE ZLATOVSKA JANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZLATOVSKA JANA
Apoderado
- Brendel Francois
- Brendel Francois
- Broersen Andre
- Cerny Kristof
- Dabas Jean Eric
- Dabas Jean Eric
- Dehareng Renaud
- Kmoch Lucas
- Martin Tamargo Manuel Angel
- Parmantier Anne
- Parmantier Anne
- Perez Boada Andres
- Rebois Antoine
- Rebois Antonie
- Romemont Gabriel Du Pont
- Svejkosky Carol
- Tremlova Martina
- Zlatovska Jana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35681 , F 2, S 8, H M 582994, I/A 19 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Apoderado Solidario
- Rizzo Eric
- Tremlova Martina
- Zacpalova Lucie
- Zlatovska Jana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32388 , F 185, S 8, H M 582994, I/A 12 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 166, S 8, H M 599059, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Información de ZLATOVSKA JANA
Mostramos los datos de ZLATOVSKA JANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZLATOVSKA JANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos