TONIOLO ISABELA
Informe ejecutivo de TONIOLO ISABELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE TONIOLO ISABELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS SPAIN SL | Apoderado | 08/07/2015 | 27/06/2016 |
GUERBET IMAGING SPAIN SL | Apoderado | 08/07/2015 | 05/01/2016 |
VINCULACIONES DE TONIOLO ISABELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TONIOLO ISABELA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Kaldova Karel
- Toniolo Isabela
- Volpini Bargueño Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32388 , F 185, S 8, H M 582994, I/A 12 (27/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 166, S 8, H M 599059, I/A 5 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Apoderado
- Kaldova Karel
- Toniolo Isabela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 165, S 8, H M 599059, I/A 4 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Apoderado
- Kaldova Karel
- Toniolo Isabela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32388 , F 184, S 8, H M 582994, I/A 10 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
Información de TONIOLO ISABELA
Mostramos los datos de TONIOLO ISABELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TONIOLO ISABELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos