GUERBET IMAGING SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ribera del Loira, 46
Código Postal 28042
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUERBET IMAGING SPAIN SL
CIF B65893109
Capital Social 13000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Fecha de Constitución 29/10/2012
Nombres Anteriores
- MALLINCKRODT SPAIN SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GUERBET IMAGING SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUERBET IMAGING SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alan Catterson | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | 25/01/2018 |
Ana Catarina Pedro Cardoso | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | 25/01/2018 |
Antoine Miguel Mazraani | Administrador Solidario | 05/01/2016 | 25/01/2018 |
Ballano Manso Ane | Apoderado | 02/02/2017 | 25/01/2018 |
Cuneyd Ahmet Mucasiroglu | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | 25/01/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 13/03/2014 | 25/01/2018 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 18/10/2016 | 25/01/2018 |
Fatma Karaman | Apoderado Mancomunado | 09/01/2014 | 25/01/2018 |
Igea Arriazu Maria | Apoderado | 02/02/2017 | 25/01/2018 |
Jana Zlatovska | Apoderado Mancomunado | 04/03/2015 | 25/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUERBET IMAGING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 169, S 8, H M 599059, I/A 12 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 169, S 8, H M 599059, I/A 12 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
- DEPOSITADO EL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION DE LA SOCIEDAD DOMICILIADA EN MADRID "GUERBET IMAGING SPAIN SL" POR LA SOCIEDAD DOMCILIADA EN MADRID " LABORATORIOS FARMACEUTICOS GUERBET SA" EFECTUADO EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 151, S 8, H M 599059, I/A 1M (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
- GUERBET IMAGING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 169, S 8, H M 599059, I/A 11 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 168, S 8, H M 599059, I/A 10 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 168, S 8, H M 599059, I/A 9 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 168, S 8, H M 599059, I/A 8 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 168, S 8, H M 599059, I/A 8 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 168, S 8, H M 599059, I/A 7 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: MALLINCKRODT SPAIN SL
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33287 , F 167, S 8, H M 599059, I/A 6 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28