AYM GESTION PUBLICA SL - EN DISOLUCION
Dirección social Calle Bravo Murillo, 377
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social AYM GESTION PUBLICA SL
CIF B81276891
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Teléfono 91 730 46 24
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE AYM GESTION PUBLICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AYM GESTION PUBLICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Diez Mauro | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | 21/03/2024 |
Rodriguez Arrieta Aranzazu | Apoderado | 14/02/2017 | 21/03/2024 |
Rodriguez Arrieta Aranzazu | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | 21/03/2024 |
Rodriguez Arrieta Jose Manuel | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | 21/03/2024 |
Rodriguez Lopez Manuel | Administrador Unico | 13/12/2021 | 21/03/2024 |
Sanz Tudela Fernando | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | 21/03/2024 |
Suarez Castelo Odon | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | 21/03/2024 |
Berrocal Muela Angel Manuel | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
Rodriguez Lopez Manuel | Administrador Solidario | 13/12/2021 | |
Brum Fhilo Egon-antonio | Apoderado | 07/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AYM GESTION PUBLICA SL
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 11 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 11 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
- Conclusión del procedimiento de microempresa por insuficiencia conforme al 720.13º TRLC. Cancelacion de la hoja abierta de la entidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 11 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 11 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 10 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 10 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 10 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-241-28
- C/ BRAVO MURILLO 377 7 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 9 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-28
- AVDA DE MANOTERAS 38 Ptl.C - OFICINA 404 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 179, S 8, H M 160735, I/A 8 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10058 , F 178, S 8, H M 160735, I/A 7 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28