ZARCO PALOMARES EULALIA
Informe ejecutivo de ZARCO PALOMARES EULALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZARCO PALOMARES EULALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL | Apoderado | 15/03/2011 | 22/12/2011 |
CLINICA DE SABADELL SL | Apoderado | 24/11/2011 | 22/12/2011 |
VINCULACIONES DE ZARCO PALOMARES EULALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARCO PALOMARES EULALIA
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- De La Calzada Carrillero Jose Javier
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Maria De Los Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Madera Nuñez Victor
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Maria Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 78, S 8, H M 220732, I/A 82 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: CLINICA DE SABADELL SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Javier De La Calzada Jose
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42991 , F 83, S 8, H B 357842, I/A 12 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-08
Empresa: CLINICA DE SABADELL SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Javier De La Calzada Jose
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40174 , F 77, S 8, H B 357842, I/A 10 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado
- Alarcon Castillo Carmen
- Alvaro De La Parra Teresa
- Carballo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- De La Calzada Carrillero Jose Javier
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Maria De Los Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Madera Nuñez Victor
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Maria Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Moñino Montoro Gema
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salcedo Camacho Maria Jose
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES ALPHA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES BETA SAL
- THEATRE DIRECTORSHIP SERVICES GAMA SAL
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 68, S 8, H M 220732, I/A 77 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Empresa: IBERICA DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA SL
Apoderado
- Abal Lopez-valeiras Xose Carlos
- Alvaro De La Parra Teresa
- Andreen Bernt Robert
- Bonilla Villalonga Nicolas
- Carbayo Herencia Luis
- Catalan Mancebo Jose Antonio
- Cejudo Lozano Maria Dolores
- Centeno Blanco Raquel
- Comino Rivas Maria De Los Angeles
- Conde Marin Manuel
- De La Calzada Carrillero Jose Javier
- Descazeaux Herve
- Dominguez Aparicio Loreto
- Fernandez Casado Maria De Los Angeles
- Fernandez Vazquez Maria De Las Mercedes
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Garcia Pliego Gonzalez Mohino Salud
- Garcia Sanchez Jesus
- Garrido Ruiz De Los Paños Fernando
- Gigliani Uriarte Marcelo
- Gomez Garcia Eva
- Gonzalez Acebes Juan Carlos
- Izquierdo Rubio Antonio
- Madera Nuñez Victor
- Mann Khawar
- Manzano Martin Romo Damian
- Martinez Garcia Maria Sonia
- Merino Gomez Carmen
- Mon Garcia Jorge
- Ortega Casado Eduardo
- Pinilla Albarran Luis
- Pons-fuster Pons Arnaldo
- Salgado Herrera Jose
- Sanchez Brieva Francisco
- Sanchis Cienfuegos Jovellanos Ricardo
- Tafalla Garcia Juan Jose
- Villazon Friera Luis Emilio
- Zarco Palomares Eulalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26094 , F 68, S 8, H M 220732, I/A 77 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Información de ZARCO PALOMARES EULALIA
Mostramos los datos de ZARCO PALOMARES EULALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARCO PALOMARES EULALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos