GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 39
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIO SPARADO SL | Apoderado Solidario | 20/06/2012 | |
RESOLUTIO LAUTE COMERCIAL INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 25/05/2012 | |
INICIATIVAS DE ASESORAMIENTO MEG SL | Apoderado | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER
Empresa: SILGARPO SICAV
Liquidador
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 36 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: SILGARPO SICAV
Consejero
- Garcia Gonzalez Silvia- Maria
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Gonzalez Del Campo Silvia Ana
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
- Garcia Muñoz Luis Javier
Presidente
- Garcia Muñoz Luis Javier
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 36 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Empresa: SILGARPO SICAV
Consejero
- Garcia Muñoz Luis Javier
Presidente
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 202, S 8, H M 307171, I/A 29 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: PLENIDO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28302 , F 72, S 8, H M 218244, I/A 47 (16/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Empresa: PLENIDO SA
Vicepresidente
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28302 , F 70, S 8, H M 218244, I/A 38 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Empresa: PLENIDO SA
Consejero
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28302 , F 70, S 8, H M 218244, I/A 37 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-93-28
Empresa: SILGARPO SICAV
Consejero
- Garcia Muñoz Luis Javier
Presidente
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 201, S 8, H M 307171, I/A 22 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Empresa: ENERGIO SPARADO SL
Consejero
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Molinero Amoros Miguel Angel
Presidente
Vicepresidente
- Garcia Muñoz Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29941 , F 28, S 8, H M 538868, I/A 5 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-28
Empresa: ENERGIO SPARADO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Marcos Alvarez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29941 , F 27, S 8, H M 538868, I/A 4 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-139-28
Empresa: ENERGIO SPARADO SL
Apoderado Solidario
- Garcia Muñoz Luis Javier
- Marcos Alvarez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29941 , F 25, S 8, H M 538868, I/A 3 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA MUÑOZ LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos