SILGARPO SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 1
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SILGARPO SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SILGARPO SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SILGARPO SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Entidad Gestora | 27/07/2021 | 19/12/2022 |
AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Apoderado | 27/07/2021 | 19/12/2022 |
BANCO INVERSIS SA | EntidDeposit | 27/07/2021 | 19/12/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 14/08/2009 | 19/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 29/04/2021 | 19/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 03/06/2022 | 19/12/2022 |
Garcia Gonzalez Silvia- Maria | Consejero | 29/10/2020 | 19/12/2022 |
Garcia Muñoz Luis Javier | Presidente | 09/07/2013 | 19/12/2022 |
Garcia Muñoz Luis Javier | Consejero | 09/07/2013 | 19/12/2022 |
Garcia Muñoz Luis Javier | Liquidador | 19/12/2022 | 19/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SILGARPO SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 36 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 36 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 36 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 36 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 35 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 206, S 8, H M 307171, I/A 34 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-28
- PASEO DE LA CASTALLANA 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 204, S 8, H M 307171, I/A 33 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifican los Articulo 9º Organos de la Sociedad y 13º Regimen sobre convocatoria, constitucion, asistencia representacion y celebracion de la Junta.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 204, S 8, H M 307171, I/A 33 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Apoderado
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 204, S 8, H M 307171, I/A 33 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31254 , F 204, S 8, H M 307171, I/A 33 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-28